S9 Assets s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 48711/B
- Dátum vzniku
- 31.10.2007
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.12.2014)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 11.12.2014)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 11.12.2014)
-
Administratívne služby (od 11.12.2014)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 11.12.2014)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 11.12.2014)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 11.12.2014)
-
Sťahovacie služby (od 11.12.2014)
-
Počítačové služby (od 11.12.2014)
-
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 11.12.2014)
-
Faktoring a forfaiting (od 11.12.2014)
-
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 11.12.2014)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 11.12.2014)
-
Vedenie účtovníctva (od 11.12.2014)
-
Reklamné a marketingové služby (od 11.12.2014)
-
Prieskum trhu a verejnej mienky (od 11.12.2014)
-
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 11.12.2014)
-
Výroba filmu (v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z.- Autorský zákon) (od 11.12.2014)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 13.3.2008)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 31.10.2007)
-
činnosť účtovných poradcov (od 31.10.2007)
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 31.10.2007 do 10.12.2014)
-
činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 31.10.2007 do 10.12.2014)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
JUDr. Branko Vrba
H. Meličkovej 9
84105 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 31.10.2007
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2014.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.5.2008.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.2.2008.
- Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.10.2007 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zakladateľská listina.zep
-
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Úplné znenie zakl. listiny.zep
-
Rozhodnutie jedného spoločníka.zep
-
Osvedčenie.zep
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Súvaha a výkaz za rok 2012, vyhlásenie
-
účtovná závierka 2011, vyhlásenie konateľa
-
Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
-
Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie
-
Účtovná závierka za rok 2008,Písomné vyhlásenie konateľa o schválení účtovnej závierky dňa 17.3.2009
-
Vyhlásenie konateľa o schválení účtovnej závierky zo dňa 26.6.2008
-
Zakladateľská listina, úplné znenie, 27.5.2008
-
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia, 23.5.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 08.02.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2008/07418-2, 11.02.2008
-
Zakladateľská listina, 08.02.2008
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2008
-
účtovná závierka za rok 2007
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2007/46641-3/CR1, 26.10.2007
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2007/46641-4/CR1, 26.10.2007
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2007/46641-5/CR1, 26.10.2007
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2007/46641-2/CR1, 26.10.2007
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 25.10.2007
-
LISTINA KONATEĽA (podpisový vzor), JUDr. Branko Vrba, 25.10.2007
-
Zakladateľská listina, 25.10.2007
- Dátum aktualizácie
- 08.07.2024