BABAJ s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 14563/S
- Dátum vzniku
- 05.12.2007
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (od 22.1.2008 do 18.9.2019)
-
približovanie dreva (od 22.1.2008 do 18.9.2019)
-
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 22.1.2008 do 18.9.2019)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 22.1.2008 do 18.9.2019)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 22.1.2008 do 18.9.2019)
-
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2007 do 18.9.2019)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2007 do 18.9.2019)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2007 do 18.9.2019)
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 5.12.2007 do 18.9.2019)
-
technicko - organizačné zabezpečenie výstav, školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2007 do 18.9.2019)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 60Cbr 21/2018 - 24 zo dňa 06.08.2019, právoplatným dňa 10. 09. 2019 zrušil obchodnú spoločnosť BABAJ s.r.o., so sídlom Krivec I. 790, 962 05 Hriňová, IČO: 48 831 630 bez likvidácie.
- Uložené listiny
-
-
uznesenie Cbr o zrušení spoločnosti
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/53476-6/CR1 zo dňa 11.12.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/53476-5/CR1 zo dňa 11.12.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/53476-4/CR1 zo dňa 11.12.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/53476-3/CR1 zo dňa 11.12.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/53476-2/CR1 zo dňa 11.12.2007
-
Zápis rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 07.12.2007
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 07.12.2007
-
Podpisový vzor - Miroslav Ostrihoň, zo dňa 07.12.2007
-
Podpisový vzor - Mária Ostrihoňová, zo dňa 07.12.2007
-
Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 28.11.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/47743-4/CR1 zo dňa 06.11.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/47743-5/CR1 zo dňa 06.11.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/47743-3/CR1 zo dňa 06.11.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/47743-2/CR1 zo dňa 06.11.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/47743-6/CR1 zo dňa 06.11.2007
-
Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 28.11.2007
-
Podpisový vzor - Boris Takáč, zo dňa 28.11.2007
- Dátum aktualizácie
- 10.07.2024