sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
reklamná a propagačná činnosť (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
čistiace a upratovacie práce (od 8.12.2007 do 30.10.2014)
Ďalsie právne skutočnosti
Obchodná spoločnosť Vizier, a. s. v likvidácii, so sídlom Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 43 852 009, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa , Vložka č. 4335/B , bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 08.07.2013 Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti a na základe súhlasu príslušného správcu dane bola ukončená likvidácia ku dňu 30.03.2014.
Uložené listiny
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2014
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.07.2013 - 31.03.tiff
Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
Čestné vyhlásenie zo dňa Ing. Karol Čalika zo dňa 08-07-2013
účtovná závierka za rok 2011, čestné vyhlásenie
výročná správa 2010, zápisnica z VZ z 29.6.2011, čestné vyhlásenie
správa o overení súladu výročnej správy 2009
Výročná správa za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 4.5.2009, účtovná závierka za rok 2008
zápisnica z valného zhromaždenia 30.6.2008, správa nezávislého audítora 2007
Súhlas umiestnením sídla spoločnosti, 26.03.2008
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti 3.3.2008
Notárska zápisnica, N252/2008, rozhodnutie jediného akcionára, 22.01.2008
Podpisový vzor členov predstavensta spoločnosti, Jacques Raymond Sicotte, Karol Čálik, 03.03.2008
Čestné vyhlásenie predstavenstva, že spoločnosť má viac ako jedného akcionára, 3.3.2008