West Car D.S., s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 36581/T
- Dátum vzniku
- 04.04.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
sprostredkovanie obchodu a služieb (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
prenájom motorových vozidiel (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
odťahová služba (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
osobná cestná doprava do 9 osôb vrátane vodiča (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
skladovanie tovaru (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
marketing a management (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
nákup a predaj výpočtovej techniky (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
podnikateľské poradenstvo (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
upratovacie a čistiace práce (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
prenájom bytových a nebytových priestorov (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
-
organizovanie školení, seminárov, kultúrnych a športových podujatí (od 4.4.2008 do 15.6.2023)
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Zápisnica z MVZ z 25.10.2013
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Tibor Hodossy na Peter Palko
-
Podpisový vzor konateľa Peter Palko
-
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania a vkladu spoločníkov
-
Zápisnica z MVZ z 06.03.2013
-
Spoločenská zmluva z 18.10.2007
-
Koncesná listina
-
Živnostenské listy
-
Vyhlásenie spoločníkov z 2.1.2008 - Lea Pónyová
-
Vyhlásenie spoločníkov z 2.1.2008 - Tibor Hodossy
-
Vyhlásenie konateľa z 2.1.2008
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 2.1.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Tibor Hodossy
- Dátum aktualizácie
- 13.07.2024