ENOR, a. s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 4379/B
- Dátum vzniku
- 15.01.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
uskutočnovanie stavieb a ich zmien (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
demolácie, búracie prace, príprava staveniska, terénne úpravy (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
balacie činnosti (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
skladovanie - s výnimkou verejných skladov (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
čistiace a upratovacie práce (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
administratívne a sekretárske práce (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
prenájom strojov a zariadení (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
obstaravateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v roszahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
-
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 15.1.2008 do 26.9.2022)
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2010
-
Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 2.9.2009
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Prehlásenie správcu vkladu, 14.12.2007
-
Notárska zápisnica, N 398/2007, rozhodnutie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti, 16.09.2007
-
Menovanie do funkcie, člena dozornej rady Bc. Zuzana Ostranská, 20.9.2007
-
Menovanie do funkcie, člena dozornej rady Ing.arch. Vanda Dvončová, 20.9.2007
-
Menovanie do funkcie, člena dozornej rady Mgr. Alan Strelák, 20.9.2007
-
Menovanie do funkcie, predsedu predstavenstva Bc. Maro Straka, 20.9.2007
-
Notárska zápisnica, N 521/2007, rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny, 27.10.2007
-
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/01670-20 /CR1 7.1.2008
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024