IDEA Partners a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 10800/L
- Dátum vzniku
- 22.02.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
-
konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažmentu podľa medzinárodných noriem ISO pre oblasť manažérstva systémov kvality, enviromentu a bezpečnosti potravín v rozsahu voľnej živnosti (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 22.2.2008 do 5.6.2017)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 5CbR/121/2016 - 51 zo dňa 10.04.2017, ktorým bola obchodná spoločnosť IDEA Partners a.s. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom IDEA Partners a.s. so sídlom A. Rudnaya 97, 010 01 Žilina, IČO: 43 956 521 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 06.06.2017 VYMAZÁVA.
- Uložené listiny
-
-
uznesenie 5CbR 121/2016-51 o dňa 10.04.207 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
-
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha.tiff
-
Notárska zápisnica N 499/2012 Nz 44568/2012
-
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
-
Podpisový vzor člena dozornej rady - Marta Uhrínová
-
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ivana Pulcová
-
Podpisový vzor člena dozornej rady - Pavol Zlatoš
-
Stanovy
-
Zápisnica z valného zhromaždenia IDEA Partners a.s.
-
Notárska zápisnica NZ 21428/09-osvedčenie z VZ z 25/6/09
-
Vyhlásenie o splatení vkladu zo dňa 22.1.2008
-
Živnostenský list zo dňa 22.1.2008 - 9x
-
Notárska zápisnica N 8/2008, Nz 1619/2008, NCRls 1610/2008 zo dňa 16.1.2008, zakladateľská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 03.07.2024