medzinárodná nákladná cestná doprava (od 21.3.2008 do 18.3.2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2008 do 18.3.2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2008 do 18.3.2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.2008 do 18.3.2019)
reklamná a propagačná činnosť (od 2.2.2008 do 18.3.2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t (od 2.2.2008 do 18.3.2019)
vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 2.2.2008 do 18.3.2019)
zasielateľstvo (od 2.2.2008 do 18.3.2019)
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.08.2018 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť TRANSI, s.r.o v likvidácii.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 12/2016 - Účtovná závierka.tiff
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 31.05.tiff
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.09.pdf
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.09
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.9.2014
Podpisový vzor Mgr. Gabriel Bognár
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.9.2014
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Účtovná závierka 2012
účtovná závierka 2011
Účtovná závierka za rok 2010
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 19.4.2010
Záznam z rokovania valného zhromaždenia, 19.4.2010
Účtovná závierka za rok 2009
ROZHODNUTIE, povolenie, 13.3.2008
Spoločenská zmluva, 17.1.2008
Podpisový vzor Mgr. Ivan Tanček, 17.1.2008
Podpisový vzor Gabriel Bognár, 17.1.2008
Vyhlásenie správcu vkladu, 17.1.2008
KONCESNÁ LISTINA, č. OŽP-B/2008/00246-8, 24.1.2008
KONCESNÁ LISTINA, č. OŽP-B/2008/00246-7, 24.1.2008
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, č. OŽP-B/2008/00246-2-6/CR1, 24.1.2008
Podpisový vzor konateľa spoločnosti, Ing. Ján Dovalovský, 1.12.2003
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti, 12.11.2003