Lekáreň 19, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 50908/B
- Dátum vzniku
- 04.03.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru ne účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 4.3.2008 do 31.1.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 4.3.2008 do 31.1.2011)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 12.10.2010 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Lekáreň 19, s. r. o., so sídlom Znievska 13, 851 06 Bratislava, IČO : 44 020 236 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 50908/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 534/2010, Nz 38881/2010, zo dňa 21.10.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Lekáreň TOWER 115, s.r.o., so sídlom Znievska 13, 851 06 Bratislava, IČO : 36 792 501 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti Lekáreň 19, s. r. o., so sídlom Znievska 13, 851 06 Bratislava, IČO : 44 020 236. Obchodná spoločnosť Lekáreň 19, s. r. o., so sídlom Znievska 13, 851 06 Bratislava, IČO : 44 020 236 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 50908/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka, 27.7.2010
-
Zmluva o zlúčení : Nástupnícka spoločnosť - Lekáreň TOWER 115, s.r.o., Zanikajúce spoločnosti : Lekáreň 07,POD TERASOU, 19, 13, 11, 12, FILAKOVO, s.r.o.
-
Súvaha a výkaz za rok 2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka dňa 17.3.2009
-
Vyhlásenie dňa 17.3.2009
-
Vyhlásenie štatutárneho orgánu dňa 17.3.2009
-
Zakladateľská listina - úplné znenie dňa 17.3.2009
-
rozhodnutie jedineho spolocnika
-
zakladateľská listina zo dňa 14.02.2008
-
živnostenské listy č OŽP-A/2008/08431-2,3 zo dňa 25.02.2008
-
vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 14.02.2008
-
podpisové vzory -Ing. Roman Boda, Ing. Martin Drobný zo dňa 14.02.2008
-
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 14.02.2008
- Dátum aktualizácie
- 18.07.2024