HT impulz, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 21873/T
- Dátum vzniku
- 30.04.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
skladovanie (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
výkon činnosti stavebného dozoru (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
-
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 30.4.2008 do 31.12.2011)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica z VZ 16.12.2011
-
Zápisnica z VZ 14.12.2011
-
Notárska zápisnica N 418/11, Nz 57996/11, NCRls 59178/11
-
Zápisnica z VZ 30.092010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Zápisnica z VZ
-
Účtovná závierka k 31.12.2008
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Rozhodnutie konateľa
-
Spoločenská zmluva z 17.3.2008
-
Živnostenské listy
-
Koncesná listina
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 11.4.2008
-
Podpisový vzor konateľov - Igor Klementovič, Ing. Daniel Hucovič, Ing. Peter Tepala
- Dátum aktualizácie
- 30.06.2024