Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Predmety činnosti
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.1.2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.1.2013)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 12.1.2013)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 12.1.2013)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 12.1.2013)
Administratívne služby (od 12.1.2013)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.1.2013)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 12.1.2013)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 12.1.2013)
prenájom hnuteľných vecí (od 17.5.2008)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností (od 17.5.2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 17.5.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 17.5.2008)
reklamná a propagačná činnosť (od 17.5.2008)
prieskum trhu (od 17.5.2008)
počítačové služby (od 17.5.2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 17.5.2008)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 17.5.2008)
vedenie účtovníctva (od 17.5.2008)
faktoring a forfaiting (od 17.5.2008)
finančný a operatívny leasing (od 17.5.2008)
zobraziť ukončené
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 17.5.2008 do 11.1.2013)
nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel (od 17.5.2008 do 11.1.2013)
AFE s. r. o.
Vklad: 16 600,00 €
Splatené: 16 600,00 €
Štatutárny orgán
konatelia:
Mgr. Tomáš Demo
V záhradách 6
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 15.05.2019
JUDr. Peter Varga
Ľ. Fullu 5
84105 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Vznik funkcie: 03.02.2014
Ďalsie právne skutočnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.02.2019.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2015.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2014.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2013.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2013 a zo dňa 30.08.2013.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2012
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.04.2008 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2