URPAL s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 53345/B
- Dátum vzniku
- 08.07.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
administratívne práce (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
sprostredkovanie stavebného sporenia (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
činnosť organizačných a eknomických poradcov (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
automatizované spracovanie dát (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
školiaca činnosť (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 8.7.2008 do 6.5.2013)
-
sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom (od 4.10.2008 do 29.6.2011)
-
výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb (od 4.10.2008 do 29.6.2011)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36CbR/53/2012 zo dňa 05.02.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2013, súd zrušuje obchodnú spoločnosť URPAL s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, IČO: 44 216 238, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke 53345/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť URPAL s.r.o, Vinohradnícka 3, Bratislava, IČO: 44 216 238, zapísaná v odd. Sro vl. č. 53345/B sa vymazáva z obchodného registra.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 36CbR/53/2012
-
účtovná závierka 2008
-
ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY, 1.10.2008
-
DODATOK č.2 k spoločenskej zmluve, 1.10.2008
-
Podpisový vzor, Jaroslav Vojtechovský, 1.10.2008
-
ZÁPISNICA Valného zhromaždenia, 29.9.2008
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, 15.07.2008
-
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy, 27.5.2008
-
Súhlas s menovaním a podpisový vzor, Ing. Marcel Kamon, 15.07.2008
-
Vyhlásenie správcu vkladu, 16.6.2008
-
Spoločenská zmluva, 27.05.2008
-
ŽIVNOSTENSKÝ LIST č. OŽP-A/2008/24243-3,2,4,10,9,8,14,13,11,7,6,12,5, 30.05.2008
-
Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve, 02.07.2008
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, 01.07.2008
-
Súhlas s menovaním a podpisový vzor, Zuzana Harmanová, 2.7.2008
- Dátum aktualizácie
- 30.06.2024