HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 22056/V
- Dátum vzniku
- 25.06.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prevádzkovanie činnosti: veľkodistribúcia humánnych liekov (od 4.4.2020 do 2.12.2021)
-
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 11.5.2018 do 2.12.2021)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
počítačové služby (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
vydavateľská činnosť (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
finančný leasing (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
faktoring a forfaiting (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
administratívne služby (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
vedenie účtovníctva (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
reklamné a marketingové služby (od 25.6.2008 do 2.12.2021)
-
prevádzkovanie činnosti: veľkodistribúcia humánnych liekov (od 4.3.2016 do 5.9.2019)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 31K/14/2020-96 zo dňa 29.12.2020.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS KE - 31K/14/2020 - 96
-
Potvrdenie o vykonaní zápisu - výmaz
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie ŠUKL.asice
-
Zakladateľská listina ÚZ.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Výročná správa za rok 2018
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
-
Výročná správa za rok 2017
-
Plnomocenstvo.zep
-
Plnomocenstvo
-
Zakladateľská listina
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Rozhodnutie JS.zep
-
Osvedcenie o ZO.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Plná moc.zep
-
Zakladatelska listina UZ k 29.11.2017.zep
-
Zakladatelska listina UZ k 6.12.2017.zep
-
Zakladateľská listina z 20.9.2017.zep
-
Rozhodnutie JS_zvýšenie ZI.zep
-
Vyhlasenie o prevzatí záväzku na nový vklad.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Povolenie.zep
-
Rozhodnutie jed. spolocnika.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Úplne znenie zakladateľskej listiny
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-2
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-3
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-4
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-5
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-6
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-7
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-8
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-9
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-10
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-11
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-12
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-13
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-14
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-15
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-16
-
ŽL č. OŽP-C/2008/07072-17
-
Vyhlásenie správcu vkladov
-
Listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor - Ing. Gustáv Hulík, Phd.
-
Listina o ustanovení do funkcie a podpisový vzor - Ing. Michal Hulík
- Dátum aktualizácie
- 18.07.2024