DRABAR s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 38110/N
- Dátum vzniku
- 12.09.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, v oblasti výroby (od 28.10.2014 do 18.10.2023)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 28.10.2014 do 18.10.2023)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 28.10.2014 do 18.10.2023)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 28.10.2014 do 18.10.2023)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 28.10.2014 do 18.10.2023)
-
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 28.10.2014 do 18.10.2023)
-
faktoring a forfaiting (od 28.10.2014 do 18.10.2023)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.9.2008 do 18.10.2023)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 12.9.2008 do 18.10.2023)
-
reklamné a marketingové služby (od 12.9.2008 do 18.10.2023)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.9.2008 do 18.10.2023)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.9.2008 do 18.10.2023)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 12.9.2008 do 18.10.2023)
-
počítačové služby (od 12.9.2008 do 18.10.2023)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 12.9.2008 do 18.10.2023)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23K/3/2023-73 zo dňa 12.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.08.2023 bol zastavený konkurz pre nedostatok majetku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 38110/N sa v y m a z u j e dňom 19.10.2023 obchodná spoločnosť DRABAR s. r. o., so sídlom Vrábeľská 340, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 44 384 807.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu NItra č.k. 23 K 3/2023 - 73
-
Rozhodnutie spoločníka
-
SZ
-
Podpisový vzor
-
Podpisový vzor konateľa Mirosla Ďurák
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápisnica z VZ
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Martin Ornst na Imrich Petheö
-
Výpis zo živnostenského registra
-
Zápisnica z VZ z 28.05.2013
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Petheö na Miroslav Ďurák
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Ustanovenie konateľov do funkcie
-
Podpisový vzor konateľa Miroslav Ďurák
-
Vyhlásenie
-
Spoločenská zmluva z 2.9.2008
-
Ustanovenie konateľov do funkcie z 10.9.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Imrich Petheö
-
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Martin Ornst
-
Vyhlásenie správcu vkladov z 10.9.2008
-
Výpis zo živnostenského registra Obvodného úradu v Galante z 10.9.2008
- Dátum aktualizácie
- 31.08.2024