TREE SK, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 83942/B
- Dátum vzniku
- 30.09.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 8.8.2012 do 7.7.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 8.8.2012 do 7.7.2015)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 8.8.2012 do 7.7.2015)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 8.8.2012 do 7.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 8.8.2012 do 7.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 8.8.2012 do 7.7.2015)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 30.9.2008 do 7.7.2015)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 30.9.2008 do 7.7.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 30.9.2008 do 7.7.2015)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 30.9.2008 do 7.7.2015)
-
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 30.9.2008 do 7.7.2015)
-
reklamné a marketingové služby (od 30.9.2008 do 7.7.2015)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení zo dňa 29.06.2015.
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie Juvenus.zep
-
Notárska zápisnica Juvenus.zep
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
rozhodnutie spolocnika
-
dadatok
-
účtovna závierka 2009 + poznámky + rozhodnutie jediného spoločníka
-
účtovná závierka 2010 + poznámky
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.7.2011
-
Zápisnica z VZ z 20/8/10
-
Podpisový vzor: Ing.P.Stopka
-
Rozhodnutie o premene na EUR
-
účtovná závierka 2008 + poznámky + zápisnica zo zasadnutia VZ 10.06.2009
-
spoločenská zmluva zo dňa 21.08.2008
-
živnostenský list
-
podpisový vzor Ing. sláva Tkáčová
- Dátum aktualizácie
- 02.07.2024