LANDTY, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 54985/B
- Dátum vzniku
- 18.10.2008
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
reklamné a marketingové služby (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
-
faktoring a forfaiting (od 18.10.2008 do 12.7.2016)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 575/2016, NZ 22274/2016, NCRls 22916/2016 zo dňa 21.6.2016.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Rozhodnutie zanikajúcej spoločnosti.zep
-
Rozhodnutie zanikajúcej spoločnosti 2.zep
-
Rozhodnutie nástupníckej spoločnosti.zep
-
Zmluva o zlúčení n 575 2016 s PM.zep
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Zakladateľská listina.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Podpisový vzor konateľa.zep
-
Zakladateľská listina
-
Podpisový vzor konateľa
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Vyhlásenie zakladateľa
-
Prehlásenie správcu vkladu
-
Účtovná závierka za rok 2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.3.2009
-
ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 11.09.2008
-
VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA č. 110-181171, 25.09.2008
-
PODPISOVÝ VZOR, Ing. Tomáš Škorvanek, 10.10.2008
-
VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU, 10.10.2008
- Dátum aktualizácie
- 02.07.2024