GERAT, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 23041/T
- Dátum vzniku
- 16.12.2008
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti konateľ koná samostatne bez obmedzenia.
- Predmety činnosti
-
-
Vedenie účtovníctva (od 25.8.2015)
-
Administratívne služby (od 6.1.2015)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 6.1.2015)
-
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 11.6.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 16.12.2008)
-
výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 16.12.2008)
-
výroba a montáž tieniacej techniky (od 16.12.2008)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 16.12.2008)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 16.12.2008)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 16.12.2008)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 16.12.2008)
-
čistiace a upratovacie služby (od 16.12.2008)
-
reklamné a marketingové služby (od 16.12.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 16.12.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 16.12.2008)
-
murárstvo (od 16.12.2008)
-
zobraziť ukončené
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 16.12.2008 do 5.1.2015)
-
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 16.12.2008 do 5.1.2015)
-
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 16.12.2008 do 5.1.2015)
-
služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 16.12.2008 do 5.1.2015)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ľubomír Vanek
Dr. Ľ. Okánika 2832/18
90901 Skalica
Slovensko
Vznik funkcie: 22.09.2014
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Zápisnica z MVZ z 10.07.2017
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z MVZ z 28.7.2015
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z MVZ z 26.11.2014
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Zápisnica z MVZ z 22.9.2014
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Martin Lisý na Gabriela Vaňková
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z David Klúčnik na Ľubomír Vanek
-
Podpisový vzor konateľa Ľubomír Vanek
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Zápisnica z VZ
-
Licencia
-
Rozhodnutie KRPZ TT
-
Zápisnica z VZ 25.02.2011
-
Zápisnica z VZ 26.10.2009
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 2.2.2008
-
Spoločenská zmluva z 23.9.2008
-
Živnostenské listy
-
Zápisnica z VZ 2.12.2008
-
Spoločenská zmluva z 2.12.2008
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 2.12.2008
-
Podpisový vzor konateľa - Ivan Cablk
-
Podpisový vzor konateľa - Martin Lisý
-
Podpisový vzor konateľa - David Kľúčnik
- Dátum aktualizácie
- 23.07.2024
- Domény
-