Sport Racing Club s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 23262/V
- Dátum vzniku
- 21.02.2009
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
reklamné a marketingové služby (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
skladovanie (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
faktoring a forfaiting (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
finančný leasing (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
-
autoumyvárka (od 21.2.2009 do 23.6.2017)
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 29CbR/102/2015-29 zo dňa 14.2.2017.
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 29CbR/102/2015-29
-
Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/49/2017
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Zakladateľská listina
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor konateľa - Charles Quansah
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-2
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-3
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-4
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-5
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-6
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-7
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-8
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-9
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-10
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-11
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-12
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-13
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-14
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-15
-
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/01843-16
-
Podpisový vzor – M. Varga
-
Podpisový vzor – R. Horňák
-
Spoločenská zmluva
- Dátum aktualizácie
- 26.07.2024