TRACC, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 58306/L
- Dátum vzniku
- 30.05.2009
- Konanie menom spoločnosti
- V mene obchodnej spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodenému menu spoločnosti, k označeniu svojej funkcie a k svojmu menu svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
vedenie účtovníctva (od 5.1.2013)
-
preprava zbraní a streliva (od 5.1.2013)
-
kuriérske služby (od 5.1.2013)
-
úschová zbraní a streliva (od 5.1.2013)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 30.5.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 30.5.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 30.5.2009)
-
počítačové služby (od 30.5.2009)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 30.5.2009)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 30.5.2009)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 30.5.2009)
-
administratívne služby (od 30.5.2009)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 30.5.2009)
-
reklamné a marketingové služby (od 30.5.2009)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 30.5.2009)
-
zobraziť ukončené
-
finančný leasing (od 5.1.2013 do 15.3.2024)
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 5.1.2013 do 15.3.2024)
-
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 5.1.2013 do 15.3.2024)
-
vydavateľská činnosť (od 30.5.2009 do 4.1.2013)
-
fotografické služby (od 30.5.2009 do 4.1.2013)
-
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (od 30.5.2009 do 4.1.2013)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Matúš Zeman
Gándhího 5090/7
03601 Martin
Slovensko
Vznik funkcie: 01.12.2012
-
Róbert Barbierik
D. Makovického 5149/18
03601 Martin
Slovensko
Vznik funkcie: 01.12.2012
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
05 zapisnica z VZ.asice
-
04 prezencna listina.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
-
Zápisnica z valného zhromaždenia
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Martin Trnka, Martin Perinaj, Ľubomír Trnka, Lucia Trnková na Róbert Barbierik, Matúš Zeman
-
Spoločenská zmluva
-
Zápisnica z VZ z 09.11.2012
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Zápisnica z VZ 19.08.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Zápisnica z VZ 20.08.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Živnostenské listy
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa - Ľubomír Trnka
-
Podpisový vzor konateľa - Martin Trnka
-
Podpisový vzor konateľa - Martin Perinaj
- Dátum aktualizácie
- 10.08.2024