RYBKOM s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 59537/B
- Dátum vzniku
- 22.07.2009
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 22.7.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 22.7.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 22.7.2009)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 22.7.2009)
-
čistiace a upratovacie služby (od 22.7.2009)
-
reklamné a marketingové služby (od 22.7.2009)
-
zobraziť ukončené
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
správa bytového, alebo nebytového fondu (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/ (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
murárstvo (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 22.7.2009 do 8.4.2014)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
József Kardos
Séd út 13
08411 Veszprém
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.08.2015
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.08.2015.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2015.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.02.2015.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2014.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.04.2014.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07.2010.
- Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.06.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Podpisový vzor - József Kardos
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 12.8.2015
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.8.2015
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
uplne znenie ZL.zep
-
rozhodnutie JS.zep
-
podpis Stankevics.zep
-
UZ ZL.zep
-
Rozhodnutie.zep
-
Podpisový vzor.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.4.2014
-
Úplné znenie zaklafateľskej listiny zo dňa 04.04.2014
-
Podpisový vzor Roberts Stankevičs
-
Súvaha a výkaz k 7.3.2014
-
Súvaha a výkaz za rok 2012
-
účtovná závierka za rok 2011
-
účtovná závierka za rok 2010
-
ZÁPISNICA o rozhodnuti jediného spoločníka 20.7.2010
-
Súvaha a výkaz za rok 2009
-
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
-
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
-
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
-
Zemestav podpisovy vzor
- Dátum aktualizácie
- 08.07.2024