Equity Invest s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 27564/T
- Dátum vzniku
- 13.08.2009
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
prevádzkovanie športových zariadení (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
reklamné a marketingové služby (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
administratívne služby (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
vydavateľská činnosť (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
počítačové služby (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 13.8.2009 do 2.6.2011)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Notárska zápisnica N 79/11, Nz 18321/11, NCRls 18801/11
-
Podpisový vzor - Ondrej Zsíros
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 13.04.2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.04.2011
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.03.2011
-
Úplné znenie zakladateľskej istiny
-
Podpisový vzor
-
Účtovná závierka za rok 2009
-
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.02.2010, prezečná listina
-
Podpisový vzor - JUDr- Ján Koštial
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 26.02.2010
-
Spoločenská zmluva z 04.08.2009
-
Podpisový vzor - Richard Filko
-
Výpis zo živnostenského registra z 07.08.2009
-
Vyhlásenie správcu vkladu z 04.08.2009
- Dátum aktualizácie
- 25.07.2024