Toggle navigation
Prehľad
Podrobnosti spoločnosti
Udalosti
Index podnikateľa
Finančná analýza
Účtovné výkazy
Podlžnosti, zálohy
Likvidácie, konkurzy, exekúcie
Súdne rozhodnutia
Informácie o DPH
Firmy
Osoby
Cenník
Kontakt
GDPR
Registrácia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prehľad
Podrobnosti
spoločnosti
Udalosti
Index
podnikateľa
Finančná
analýza
Účtovné
výkazy
Podlžnosti,
zálohy
Likvidácie, konkurzy,
exekúcie
Súdne
rozhodnutia
Informácie
o DPH
The Angels Company, s.r.o.
- Podrobnosti
Demo
Cenník
×
Modal title
One fine body…
Vložka číslo
138847/B
Dátum vzniku
11.09.2009
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne.
Predmety činnosti
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
(od 8.6.2016)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
(od 8.6.2016)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
(od 8.6.2016)
prípravné práce k realizácii stavby
(od 17.10.2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
(od 17.10.2014)
reklamné a marketingové služby
(od 17.10.2014)
administratívne služby
(od 17.10.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
(od 17.10.2014)
skladovanie
(od 17.10.2014)
manipulačné práce a rekonštrukcie strešnej krytiny bez demontáže
(od 11.9.2009)
povrchové úpravy plechov - natieraním
(od 11.9.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
(od 11.9.2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
(od 11.9.2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
(od 11.9.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
(od 11.9.2009)
prenájom hnuteľných vecí
(od 11.9.2009)
zobraziť ukončené
osadzovanie odkvapov z hotových komponentov a lapačov snehu
(od 11.9.2009
do 16.10.2014)
čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
(od 11.9.2009
do 16.10.2014)
Spoločníci
Stipica Šapina
Spengergasse 43/7
01220 Wien
Rakúska republika
Výška vkladov
Stipica Šapina
Vklad: 5 000,00 €
Splatené: 5 000,00 €
Štatutárny orgán
konateľ:
Stipica Šapina
Spengergasse 43/7
01220 Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.12.2023
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Rozhodnutie jediného spoločníka
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 3/2017
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 4/2017
Zmluva o prevode obchodného podielu
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/2017
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 2/2017
Zmluva o prevode obchodného podielu z Mario Omerovič na Michael Engel
Podpisový vzor konateľa Michael Engel
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Podpisový vzor konateľa Mario Omerovič
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/2016
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 2/2016
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Xénia Szamaranszká na Mario Merović
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 3/2016
Zmluva o prevode obchodného podielu z Anita Fazekasová na Ing. Xénia Szamaranszká
Zápisnica z VZ z 20.04.2015
Dodatok zmluvy o založení spoločnosti
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Podpisový vzor konateľa Anita Fazekasová
Potvrdenie o ukončení podnikania
Zmluva o prevode obchodného podielu z István Károly Juhász na Anita Fazekasová
Zmluva o prevode obchodného podielu z Dezső Attila Schmidt na István Károly Juhász
Zakladateľská listina
Podpisový vzor konateľa - Attila Dezsö Schmidt
Výpis ŽR
Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
30.08.2024
Domény
angelscompany.sk