SIOLE, s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 22319/P
- Dátum vzniku
- 05.12.2009
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 6.1.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 6.1.2015)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 6.1.2015)
-
výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 6.1.2015)
-
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 6.1.2015)
-
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 6.1.2015)
-
administratívne služby (od 6.1.2015)
-
čistiace a upratovacie služby (od 6.1.2015)
-
reklamné a marketingové služby (od 6.1.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 6.1.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 6.1.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 6.1.2015)
-
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 27.7.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.7.2011)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 27.7.2011)
-
skladovanie (od 27.7.2011)
-
počítačové služby (od 27.7.2011)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.5.2010)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 12.5.2010)
-
zobraziť ukončené
-
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecnej ambulancie v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo (od 12.5.2010 do 26.7.2011)
-
poskytovanie služieb osobnej asistencie pre starých ľudí mimo právny rámec sociálnych služieb a zdravotných služieb (od 5.12.2009 do 11.5.2010)
-
reklamné a marketingové služby (od 5.12.2009 do 11.5.2010)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Slavko Kohan
290
08273 Šarišské Dravce
Slovensko
Vznik funkcie: 20.11.2014
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Vzorovy podpis konatela.zep
-
Osvedcenie o ZO.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Zapisnica z MVZ
-
Vzorovy podpis konatela
-
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
-
účt. záv. 2012
-
zápisnica z MVZ
-
úplné znenie SZ
-
zápis z VZ
-
živnost. list
-
výpis zo ŽR, živn. list, rozhodnutie
-
podpis. vzor - J. Siska, A. Sisková, A. Olekšáková
-
živn. list + výpis zo ŽR
-
vyhl. správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 07.07.2024