kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.2.2012 do 17.4.2014)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
prípravné práce k realizácií stavby (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
administratívne služby (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 21.4.2010 do 17.4.2014)
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 18.03.2014, ktorým schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 16.12.2013. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 20.03.2014, súhlas Mestskej časti Bratislava- Ružinov zo dňa 04.04.2014 s výmazom spoločnosti INDAS s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť INDAS s. r. o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 45 504 491, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 64625/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
Uložené listiny
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.3.2014
Podpisový vzor Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.6.2013
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.6.2013
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 6.6.2013
Podpisový vzor Dr. Ing. Martina Jankovská
účtovná závierka za rok 2011, rozhodnutie valného zhromaždenia
účtovná závierka za rok 2010, rozhodnutie jediného spoločníka 20.2.2012
Podpisový vzor, Ursula Kalsberger, 17.03.2010
Vyhlásenie správcu vkladu, 17.3.2010
Výpis zo živnostenského registra, č. 110-195019, 13.04.2010