ROFOC s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 81466/B
- Dátum vzniku
- 03.07.2010
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
administratívne služby (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
vedenie účtovníctva (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
čistiace a upratovacie služby (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 21.10.2010 do 9.8.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.7.2010 do 9.8.2017)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 3.7.2010 do 9.8.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 3.7.2010 do 9.8.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 3.7.2010 do 9.8.2017)
-
reklamné a marketingové služby (od 3.7.2010 do 9.8.2017)
-
počítačové služby (od 3.7.2010 do 9.8.2017)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 3.7.2010 do 9.8.2017)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 3.7.2010 do 9.8.2017)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 33CbR/66/2014-14
-
Prehlásenie správcu vkladu
-
Dodatok k zakladateľskej listine
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Zápisnica z Valného zhromaždenia
-
Podpisový vzor - Michal Syřena
-
Osvedčenie o živn. oprávnení č. OŽP-C/2010/10672-4
-
Zakladateľská listina
-
Zápisnica z VZ
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2010
-
úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.08.2010
-
podpisový vzor -Peter Móc zo dňa 20.08.2010
-
osvedčenie č. 110-197035 zo dňa 16.06.2010
-
vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 15.06.2010
-
zakladateľská listina zo dňa 15.06.2010
-
podpisový vzor- JUDr. Daniel Gejdár zo dňa 15.06.2010
- Dátum aktualizácie
- 09.07.2024