EVEA s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 76825/B
- Dátum vzniku
- 08.10.2010
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.10.2010 do 11.9.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 8.10.2010 do 11.9.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 8.10.2010 do 11.9.2013)
-
administratívne služby (od 8.10.2010 do 11.9.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 8.10.2010 do 11.9.2013)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 8.10.2010 do 11.9.2013)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Nikoleta Pašková
Holubyho 4084/70A
94001 Nové Zámky
Slovensko
Vznik funkcie: 23.03.2012
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2012. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 23.03.2012.
- Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.9.2010 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Nové znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 23.3.2012
-
Podpisový vzor konateľa - Nikoleta Pašková, zo dňa 23.3.2012
-
Rozhodnutie Per rollam - Tomáš Kollár, zo dňa 23.3.2012
-
Rozhodnutie Per rollam - Nikoleta Pašková, zo dňa 23.3.2012
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Rozhodnutie Per rollam jediného spoločníka
-
Rozhodnutie Per rollam jediného spoločníka 22.09.2011 II.
-
Vyhlásenie
-
Podpisový vzor konateľa - Tomáš Kollár
-
Zmluva o prevode OP z Antónia Jurincová na Tomáš Kollár
-
Úplne znenie zakladatelskej listiny
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika
-
Vyhlasenie o zmene rozsahu splatenia vkladov zo dňa 5.11.2010
-
Podpisový vzor konateľa - Antónia Jurincová, zo dňa 5.11.2010
-
Zakladateľská listina zo dňa 16.9.2010
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-A/2010/45187-2, zo dňa 20.9.2010
-
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 16.9.2010
-
Podpisovy vzor konatela EVEA s. r. o. - Ondrej Mizerák zo dňa 16.9.2010
- Dátum aktualizácie
- 26.07.2024