FINANCE CENTRUM s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 29973/N
- Dátum vzniku
- 29.03.2011
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 29.9.2011)
-
vedenie účtovníctva (od 29.9.2011)
-
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 29.9.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 29.3.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 29.3.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 29.3.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 29.3.2011)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- V dôsledku exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného doručením exekučného príkazu sp. zn. EX 1244/2014-21905 zo dňa 12.06.2009 súdneho exekútora JUDr. Mariána Janeca, so sídlom exekútorského úradu Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina, spoločnosti FINANCE CENTRUM s.r.o., zanikla účasť spoločníčky Aleny Junkovej v obchodnej spoločnosti FINANCE CENTRUM s.r.o., Veľké Ludince 3, 935 65 Veľké Ludince, IČO: 46 107 436 a jej obchodný podiel prešiel na spoločnosť.
- Uložené listiny
-
-
vzdanie sa funkcie konateľa
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
zápisnica z MVZ
-
spoločenská zmluva
-
ÚZ spoločenská zmluva zo dňa 19.9.2011
-
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.9.2011
-
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Zakladateľská listina zo dňa 14.3.2011
- Dátum aktualizácie
- 12.07.2024