BauMont Slovakia s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 101249/B
- Dátum vzniku
- 02.07.2011
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
faktoring a forfaiting (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
čistiace a upratovacie služby (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
-
reklamné a marketingové služby (od 2.7.2011 do 9.11.2017)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Notárska zápisnica N 164/2017, Nz 40141/2017, NCRIs 40951/2017
- Uložené listiny
-
-
Oznámenie o zrušení virtuálnej adresy z 24.7.2017
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
-
Zakladateľská listina zo dňa 24.2.2017
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 4.6.2015
-
Zápisnica z MVZ
-
Úplné znenie zakl. listiny
-
Účtovná závierka za rok 2011
-
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
-
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
-
podpisový vzor konteľa-Milan Jurák
-
Podpisový vzor konateľa- Miroslav Ferianec
- Dátum aktualizácie
- 13.07.2024