HADRIS, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 85028/B
- Dátum vzniku
- 04.05.2011
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
-
administratívne služby (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
-
vedenie účtovníctva (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
-
faktoring a forfaiting (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
-
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 4.5.2011 do 18.4.2013)
- Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
- Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.01.2013 o zrušení spoločnosti HADRIS, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 46 167 099, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 85028/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Sollus Estates s.r.o., so sídlom Kopúčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 787 035, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46304/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 68/2013, Nz 2012/2013, NCRls 2074/2013 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom dňa 22.01.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti HADRIS, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
- Uložené listiny
-
-
rozhodnutie jedineho spolocnika spolocnosti zo dna 22.1.2013
-
rozhodnutie jedineho spolocnika nastupnickej spolocnosti zo dna 22.1.2013
-
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 68/2013, Nz 2012/2013, NCRLs 2074/2013 zo dňa 22.1.2013
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpis vzor
-
Zakladateľská listina v úplnom znení
-
Zápis z VZ z 3/6/11
-
Úplné znenie ZL z 3/6/11
-
Podpisový vzor: Ing.A.Viater
-
Živnostenský register
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Zakladateľská listina
- Dátum aktualizácie
- 08.07.2024