DARIUS, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 31698/T
- Dátum vzniku
- 09.06.2011
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
skladovanie (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
finančný leasing (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
administratívne služby (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
reklamné a marketingové služby (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
čistiace a upratovacie služby (od 20.1.2012 do 23.4.2024)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 9.6.2011 do 23.4.2024)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 9.6.2011 do 23.4.2024)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 9.6.2011 do 23.4.2024)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 9.6.2011 do 23.4.2024)
- Uložené listiny
-
-
Uznesenie OS TT 23CbR/38/2015 - 24
-
Podpisový vzor konateľa Portik László
-
Zakladateľská listina
-
Zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Peter Egyed na Portik László
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Rozhodnutie jediného spoločníka - DARIUS, s.r.o.
-
Zápisnica z VZ - R + E, s.r.o.
-
Notárska zápisnica N 56/2015, NZ 7434/2015, NCRls 7645/2015 - Zmluva o zlúčení
-
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Podpisový vzor konateľa Peter Egyeg
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Gyöngyi Mókusz na Peter Egyeg
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Rozhodnutie jediného spoločníka 1
-
Rozhodnutie jediného spoločníka 2
-
Podpisový vzor konateľa Mókusz Gyöngyi
-
Zápisnica z VZ
-
Výpis zo živnostenského registra
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Zápis z VZ zo dňa 6. 7. 2011 o 8.00 hod
-
Zápis z VZ zo dňa 6. 7. 2011 o 10.00 hod
-
Podpisový vzor konateľa Zoltán Bolla
-
Podpisový vzor konateľa Mónika Szente
-
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa PhDr. Lukáš Kocún
- Dátum aktualizácie
- 31.07.2024