Gastro Jet, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 29572/N
- Dátum vzniku
- 03.08.2011
- Konanie menom spoločnosti
- Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (od 22.5.2024)
-
Prevádzkovanie výdajne stravy (od 5.6.2021)
-
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 5.6.2021)
-
Kuriérske služby (od 5.6.2021)
-
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 5.6.2021)
-
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 5.6.2021)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 5.6.2021)
-
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 5.6.2021)
-
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 3.8.2011)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.8.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 3.8.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 3.8.2011)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 3.8.2011)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 3.8.2011)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov (od 3.8.2011)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 3.8.2011)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 3.8.2011)
-
zobraziť ukončené
-
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (od 5.6.2021 do 20.10.2022)
-
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 3.8.2011 do 30.3.2017)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Erik Danóczi
Nitrianska ulica 422/168
95107 Čechynce
Slovensko
Vznik funkcie: 22.04.2024
- Uložené listiny
-
-
2024_04_24_úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
-
_vzorový podpis konateľa.asice
-
zápisnica_zo_ zasadnutia_VZ.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z VZ
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Úplné znenie SZ
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Podpisový vzor konateľa
-
Rozhodnuitie jediného spoločníka
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podnikateľské oprávnenie
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
úplné znenie SZ
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
SZ
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za r. 2011
-
Podpisový vzor konateľa - Eva Vrabcová, Ing. Martin Supek
-
Rozhodnutie jedin. spol.
-
ŽO
-
Zakladateľská listina
-
podpisový vzor konateľa
-
Vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 02.09.2024