Router s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 30977/T
- Dátum vzniku
- 24.09.2011
- Predmety činnosti
-
-
zobraziť ukončené
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Faktoring a forfaiting (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Služby požičovní (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 19.1.2013 do 15.2.2023)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.9.2011 do 15.2.2023)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 24.9.2011 do 15.2.2023)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 24.9.2011 do 15.2.2023)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 24.9.2011 do 15.2.2023)
-
administratívne služby (od 24.9.2011 do 15.2.2023)
-
počítačové služby (od 24.9.2011 do 15.2.2023)
- Uložené listiny
-
-
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
-
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Podpisový vzor konateľa Peter Hofer
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Zakladateľská listina
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Martin Vrtík
- Dátum aktualizácie
- 14.07.2024