H-positoR s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 30110/T
- Dátum vzniku
- 25.09.2012
- Konanie menom spoločnosti
- Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
výkon činnosti stavebného dozoru (od 2.3.2016)
-
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná činnosť (od 2.3.2016)
-
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 2.3.2016)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) (od 2.3.2016)
-
výkon činnosti stavbyvedúceho (od 2.3.2016)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 2.3.2016)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 2.3.2016)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 2.3.2016)
-
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 2.3.2016)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 25.9.2012)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 25.9.2012)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 25.9.2012)
-
reklamné a marketingové služby (od 25.9.2012)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 25.9.2012)
-
administratívne služby (od 25.9.2012)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 25.9.2012)
-
prenájom hnuteľných vecí (od 25.9.2012)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.9.2012)
-
čistiace a upratovacie služby (od 25.9.2012)
-
zobraziť ukončené
-
vedenie účtovníctva (od 25.9.2012 do 1.3.2016)
-
finančný leasing (od 25.9.2012 do 1.3.2016)
-
pohostinská činnosť (od 25.9.2012 do 1.3.2016)
-
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 25.9.2012 do 1.3.2016)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Róbert Hrušovský
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. František Školek a Eva Školeková na Ing. Róbert Hrušovský
-
Zápisnica z VZ z 18.2.2016
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Zápisnica z MVZ z 12.06.2013
-
Plnomocenstvo
-
Spoločenská zmluva
-
Podpisový vzor konateľa Mgr. František Školek
-
Podpisový vzor konateľa Eva Školeková
-
Vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 22.08.2024
- Domény
-