Antolea, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 32468/T
- Dátum vzniku
- 07.09.2013
- Konanie menom spoločnosti
- Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý z konateľov samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 25.8.2015)
-
administratívne služby (od 25.8.2015)
-
reklamné a marketingové služby (od 25.8.2015)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 25.8.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 25.8.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 25.8.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 25.8.2015)
-
prípravné práce k realizácii stavby (od 25.8.2015)
-
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.8.2015)
-
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 25.8.2015)
-
stavebné cenárstvo (od 25.8.2015)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 25.8.2015)
-
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 25.8.2015)
-
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti (od 25.8.2015)
-
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností. (od 25.8.2015)
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.9.2013 do 24.8.2015)
-
administratívne služby (od 7.9.2013 do 24.8.2015)
-
reklamné a marketingové služby (od 7.9.2013 do 24.8.2015)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 7.9.2013 do 24.8.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.9.2013 do 24.8.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 7.9.2013 do 24.8.2015)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 7.9.2013 do 24.8.2015)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Andrej Kollár
Osloboditeľov 791/76
92003 Hlohovec
Slovensko
Vznik funkcie: 17.12.2015
-
Miroslav Srnka
Gaštanová 2399/20
92001 Hlohovec
Slovensko
Vznik funkcie: 17.12.2015
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
-
2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z SGS Group, s.r.o. na Andrej Kollár, Miroslav Srnka
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Podpisový vzor konateľa Andrej Kollár
-
Podpisový vzor konateľa Miroslav Srnka
-
Zakladateľská listina
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Účtovná závierka za obdobie 01.09.2013 - 31.12.tiff
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa Bc. Marián Sidor
- Dátum aktualizácie
- 11.07.2024