Koláčiky s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 41134/S
- Dátum vzniku
- 02.10.2013
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 9.9.2022)
-
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 9.9.2022)
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 15.12.2018)
-
Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti) (od 15.12.2018)
-
Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie) (od 15.12.2018)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 15.12.2018)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 2.10.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 2.10.2013)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 2.10.2013)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 2.10.2013)
-
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 2.10.2013)
-
administratívne služby (od 2.10.2013)
-
zobraziť ukončené
-
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 2.10.2013 do 15.7.2024)
- Spoločníci
-
-
Andrej Huraj
Švermova 15276/42
97404 Banská Bystrica
Slovensko
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Andrej Huraj
Švermova 15276/42
97404 Banská Bystrica
Slovensko
Vznik funkcie: 22.11.2018
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Rozhodnutie jedného spoločníka zo dňa 14.02.2014.
- Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.8.2013 a dodatkom č. 1 zakladateľskej listine zo dňa 16.9.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Kolaciky_Zapisnica z VZ.asice
-
Kolaciky_Zakladatelska listina.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Kolaciky_Zapisnica z VZ .asice
-
Kolaciky_Listina pritomnych.asice
-
Osvedčenie.asice
-
Kolaciky_Spolocenska zmluva.asice
-
Kolaciky_Listina pritomnych VZ.asice
-
Kolaciky_spolocenska zmluva.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Spoločenská zmluva.asice
-
Zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Zápisnica z VZ z 15.03.2019
-
Listina prítomných na VZ 15.03.2019
-
Spoločenská zmluva
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ladislav Hanniker na JUDr. Jaroslava Hannikerová
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ladislav Hanniker na Andrej Huraj
-
Podpisový vzor konateľa Andrej Huraj
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zakladateľská listina
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Podpisový vzor konateľa JUDr. Jaroslava Hannikerová
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Ladislav Hanniker
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z JUDr. Jaroslava Hannikerová na Ing. Ladislav Hanniker
-
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 31.12.tiff
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024