kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
reklamné a marketingové služby (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
prieskum trhu a verejnej mienky (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
vedenie účtovníctva (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
faktoring a forfaiting (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
prenájom hnuteľných vecí (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
čistiace a upratovacie služby (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava (od 14.11.2013 do 15.2.2021)
Uložené listiny
Zoznam majetku podľa ust. par. 768s ods. 8 Obchodného zákonníka.asice
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 06/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 2
Rozhodnutie spolu so splnomocnením .zep
Oznámenie o vzdaní sa funkcie .zep
2015 - Účtovná závierka - časť 2
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 31.12
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 31.12.pdf
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 28.10.2013
Vyhlásenie o prijatí funkcie predsedu predstavenstva a podpisový vzor - Ing. Pavel Čulík zo dňa 28.10.2013
Vyhlásenie o prijatí funkcie člena dozornej rady - Ing. Jana Čulíková
Vyhlásenie o prijatí funkcie člena dozornej rady - Ing. Marek Pariči zo dňa 28.10.2013
Vyhlásenie o prijatí funkcie člena dozornej rady - ing., Renáta Miličková zo dňa 28.10.2013
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 05.11.2013
Notárska skupina N 1352/2013 Nz 38208/2013 NCRls 38939/2013 zo dňa 28.10.2013