S.T.A.R. Construction s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 103865/B
- Dátum vzniku
- 01.05.2015
- Konanie menom spoločnosti
- A) Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov, ktorí konajú v jej mene navonok voči tretím osobám, súdom a iným štátnym orgánom. B) Konatelia konajú v rozsahu práv a povinností vymedzených touto zmluvou a uzneseniami valného zhromaždenia.
- Predmety činnosti
-
-
Prieskum trhu a verejnej mienky (od 25.9.2020)
-
Fotografické služby (od 25.9.2020)
-
Administratívne služby (od 25.9.2020)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 25.9.2020)
-
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 25.9.2020)
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.9.2020)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 25.9.2020)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 25.9.2020)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 25.9.2020)
-
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 25.9.2020)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 25.9.2020)
-
Dizajnérske činnosti (od 25.9.2020)
-
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami (od 25.9.2020)
-
Sťahovacie služby (od 25.9.2020)
-
Poskytovanie služieb osobného charakteru (od 25.9.2020)
-
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 25.9.2020)
-
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 25.9.2020)
-
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 25.9.2020)
-
reklamné a marketingové služby (od 1.5.2015)
-
zobraziť ukončené
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) rozsahu voľných živností (od 1.5.2015 do 15.12.2020)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.5.2015 do 15.12.2020)
-
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živnosti (od 1.5.2015 do 15.12.2020)
- Spoločníci
-
-
Denis Duda
Vodárenská 4610/106
92101 Piešťany
Slovensko
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Denis Duda
Vodárenská 4610/106
92101 Piešťany
Slovensko
Vznik funkcie: 15.11.2017
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25.03.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie ljediného spoločníka zo dňa 18.3.2020
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
2015 - Účtovná závierka.tiff
-
Spoločenská zmluva z 25.3.2015
-
Podpisové vzory - Adam Kret, Michal Weismann
-
Vyhlásenie zakladateľa z 28.4.2015 - 2x
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 31.3.2015
-
Vyhlásenie správcu vkladov z 28.4.2015
- Dátum aktualizácie
- 28.08.2024