Popals s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 56569/N
- Dátum vzniku
- 01.08.2015
- Konanie menom spoločnosti
- Každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 19.5.2021)
-
Informačná činnosť (od 19.5.2021)
-
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 19.5.2021)
-
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (od 19.5.2021)
-
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 19.5.2021)
-
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 19.5.2021)
-
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 19.5.2021)
-
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 19.5.2021)
-
Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny (od 19.5.2021)
-
Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny (od 19.5.2021)
-
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta (od 15.8.2020)
-
Výroba potravinárskych výrobkov (od 15.8.2020)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.8.2015)
-
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 1.8.2015)
-
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 1.8.2015)
-
Administratívne služby (od 1.8.2015)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 1.8.2015)
-
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 1.8.2015)
-
Služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 1.8.2015)
-
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 1.8.2015)
-
Prevádzkovanie športových zariadení (od 1.8.2015)
-
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 1.8.2015)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 1.8.2015)
-
zobraziť ukončené
-
Reklamné a marketingové služby (od 1.8.2015 do 18.5.2021)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 1.8.2015 do 18.5.2021)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 1.8.2015 do 18.5.2021)
-
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 1.8.2015 do 8.4.2016)
-
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 1.8.2015 do 8.4.2016)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Okresný súd Nitra uznesením č. k. 23CbR/8/2024 – 17 zo 21.05.2024, právoplatným dňa 22.06.2024, rozhodol podľa § 68b ods. 1 písm. b) a e) Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti Popals s.r.o., sídlo Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 48 260 878.
- Na Okresnom súde Nitra dňa 02.02.2024 začalo konanie o zrušenie spoločnosti, ktoré je vedené pod sp. zn. 23CbR/8/2024.
- Uložené listiny
-
-
Zápisnica z VZ z 17.12.2021
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z ANDACO SK, a.s. a Peter Vlkovič na PEON Corporation, s.r.o.
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
-
Potvrdenie o ukončení niektorých predmetov činnosti
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Zápisnica z VZ z 06.05.2021
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z ANDACO SK, a.s. na Peter Vlkovič
-
Podpisový vzor konateľa Peter Vlkovič
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 04.03.2019
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Zápisnica z VZ z 08.03.2018
-
Podpisový vzor konateľa Mgr. Andrej Šebesta
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2015 - 12/2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 22.06.2016
-
Zápisnica z MVZ z 30.03.2016
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Jana Krajčovičová na Ing. Silvia Černá
-
Zápisnica z MVZ z 11.04.2016
-
Podpisový vzor konateľa Ing. Silvia Černá
-
Spoločenská zmluva
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Podpisový vzor konateľa Alexandra Šebestová
- Dátum aktualizácie
- 01.08.2024