FIREMS s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 36943/T
- Dátum vzniku
- 28.01.2016
- Konanie menom spoločnosti
- Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 4.5.2023)
-
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave (od 4.5.2023)
-
Činnosť podriadeného finančného agenta v sektoroch poistenie a zaistenie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, doplnkové dôchodkové sporenie, kapitálový trh (od 21.4.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 21.4.2016)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.1.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 28.1.2016)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 28.1.2016)
-
Reklamné a marketingové služby (od 28.1.2016)
-
Administratívne služby (od 28.1.2016)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 28.1.2016)
-
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 28.1.2016)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 28.1.2016)
-
Počítačové služby (od 28.1.2016)
-
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 28.1.2016)
-
Prenájom hnuteľných vecí (od 28.1.2016)
-
Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 28.1.2016)
-
Čistiace a upratovacie služby (od 28.1.2016)
-
Prieskum trhu a verejnej mienky (od 28.1.2016)
-
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 28.1.2016)
-
zobraziť ukončené
-
Faktoring a forfaiting (od 28.1.2016 do 17.2.2021)
-
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 28.1.2016 do 17.2.2021)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Miroslav Štvrtecký
Nešporova 995/28B
90901 Skalica
Slovensko
Vznik funkcie: 28.01.2016
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z VZ z 15.3.2023
-
Listina prítomných na VZ
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z VZ z 27.1.2021
-
Listina prítomných na rokovaní VZ
-
Potvrdenie o ukončení podnikania
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
-
Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra NBS v podregistri DOPLNKOVÉ DôCHODKOVÉ SPORENIE
-
Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra NBS v podregistri KAPITÁLOVÝ TRH
-
Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra NBS v podregistri POISTENIE A ZAISTENIE
-
Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra NBS v podregistri POSKYTOVANIE ÚVEROV A SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV
-
Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra NBS v podregistri PRIJÍMANIE VKLADOV
-
Zápisnica z VZ z 14.04.2016
-
Listina prítomných na VZ 14.04.2016
-
Zakladateľská listina
-
Podpisový vzor konateľa Miroslav Štvrtecký
-
Vyhlásenie správcu vkladu
- Dátum aktualizácie
- 28.08.2024