správa a údržba bytových a nebytových priestorov v rozsahu voľných živností (od 10.11.2017)
zobraziť ukončené
správa a prevádzka bytových domov (od 21.9.1994 do 9.11.2017)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácia výstavby prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
Družstvo najmä: (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
stavia,prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch,rodinných domčekoch, ako aj výstavbu objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osobného užívania svojím členom (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
stavia,prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a miestností neslúžiacích na bývanie do vlastníctva občanov (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
vykonáva,prípadne zabezpečuje údržbu,opravy rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
prideľuje družstevné byty,vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom,prípadne prevádza rodinné domčeky do osobného vlastníctva (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
poskytuje,prípadne zabezpečuje služby spojené s bývaním (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
vykonáva aj iné činnosti schválené predstavenstvom družstva (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
údržbu,opravy,rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových objektov (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
vytvára materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
vykonáva obchodnú činnosť nepotravinárskych výrobkov (od 1.10.1991 do 20.9.1994)
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Dominik Černý
421
Rišňovce
Slovensko
Názov funkcie: člen
Róbert Glenda
Školská 398
95122 Alekšince
Slovensko
Vznik funkcie: 28.09.2017 Názov funkcie: člen
Ing. Jana Latečková
792
95136 Lehota
Slovensko
Vznik funkcie: 01.12.2010 Názov funkcie: podpredseda
MVDr. Jozef Bartko
Podmájska 1058
95201 Vráble
Slovensko
Vznik funkcie: 01.12.2010 Názov funkcie: člen
Ing. Rudolf Hlavačka
Partizánska 8
94901 Nitra
Slovensko
Vznik funkcie: 01.12.2010 Názov funkcie: predseda
Miroslav Lintner
215
95151 Nová Ves nad Žitavou
Slovensko
Vznik funkcie: 01.12.2010 Názov funkcie: podpredseda
Milan Meliška
Hlavná 444
95176 Tesárske Mlyňany
Slovensko
Vznik funkcie: 17.03.2008 Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
Zmena stanov družstva zo dňa 12.12.2002 Michalovi Srňánekovi, Márii Mikušovej a Imrichovi Lyžičiarovi zanikli funkcie členov predstavenstva dňom 12.12.2002.
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov konanom dňa 16.12.1993. Stary spis: Dr 359
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 8.12.1992 boli schválené stanovy prispôsobené ust. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 359
Družstvo vniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16. 12. 1986. bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy . Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave dal k vzniku družstva súhlas uznesením č. 46/23 zo dňa 26. 11. 1986, dňom 1. 1. 1987. A/ Zhromaždenie delegátov družstva dňa 15. 12. 1988 schválilo nové stanovy družstva podľa zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom družstevníctve. Stanovy: Zhromaždenie delegátov družstva dňa 23.4.1991 schválilo nové stanovy družstva podľa Zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom,výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 359
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Zápisnica z rokovania predstavenstva
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Stanovy
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov+prílohy
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Menovanie prednostu Rudolfa Hlavačku
Žiadosť o odstúpenie z funkcie predsedu predstavenstva Ing.Rudolfa Hlavačku
Zápisnica z predstavenstva, PL
Účtovná závierka za rok 2005, uznesenia zo zhromaždenia delegátov
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
Účtovná závierka za r. 2003
Účtovná závierka za r. 2004
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r.2003
Zápisnice zo zhromaždenia delegátov v dňoch 1.-4.12.2003, prezenčné listiny
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r.2002