TR one s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 50660/V
- Dátum vzniku
- 21.06.2018
- Konanie menom spoločnosti
- Ak funkciu konateľa v spoločnosti vykonáva jedna osoba, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov v spoločnosti viac a jedným z konateľov je JUDr. Matúš Budiak, koná vždy konateľ JUDr. Matúš Budiak spoločne s ktorýmkoľvek zo zvyšných konateľov. Pokiaľ funkcia konateľa JUDr. Matúša Budiaka zanikne z akéhokoľvek dôvodu, koná každý z konateľov v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 4.6.2019)
-
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 4.6.2019)
-
Prípravné práce k realizácii stavby (od 4.6.2019)
-
Faktoring a forfaiting (od 4.6.2019)
-
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 4.6.2019)
-
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 4.6.2019)
-
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 4.6.2019)
-
Fotografické služby (od 4.6.2019)
-
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok (od 4.6.2019)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); (od 21.6.2018)
-
baliace činnosti, manipulácia s tovarom; (od 21.6.2018)
-
kuriérske služby; (od 21.6.2018)
-
administratívne služby; (od 21.6.2018)
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; (od 21.6.2018)
-
čistiace a upratovacie služby; (od 21.6.2018)
-
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 21.6.2018)
-
počítačové služby; (od 21.6.2018)
-
prenájom hnuteľných vecí; (od 21.6.2018)
-
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom; (od 21.6.2018)
-
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín; (od 21.6.2018)
-
reklamné a marketingové služby; (od 21.6.2018)
-
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; (od 21.6.2018)
-
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov; (od 21.6.2018)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; (od 21.6.2018)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; (od 21.6.2018)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; (od 21.6.2018)
-
vedenie účtovníctva; (od 21.6.2018)
-
skladovanie a pomocné činnosti v doprave. (od 21.6.2018)
- Spoločníci
-
-
MVDr. Martin Petruš
Pod Horou 462/4
04016 Košice - mestská časť Myslava
Slovensko
-
JUDr. Matúš Budiak
Špitálska 55
81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
-
Ing. Miroslav Budiak
Ľudovíta Fullu 3088/50
84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
-
Ján Oravkin
Špitálska 55
81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
-
Ing. Marcel Forai
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
- Výška vkladov
-
-
MVDr. Martin Petruš
Vklad: 1 300,00 €
Splatené: 1 300,00 €
-
Ing. Marcel Forai
Vklad: 5 700,00 €
Splatené: 5 700,00 €
-
JUDr. Matúš Budiak
Vklad: 1 000,00 €
Splatené: 1 000,00 €
-
Ing. Miroslav Budiak
Vklad: 1 000,00 €
Splatené: 1 000,00 €
-
Ján Oravkin
Vklad: 1 000,00 €
Splatené: 1 000,00 €
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Ing. Marcel Forai
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 23.03.2022
-
JUDr. Matúš Budiak
Špitálska 55
81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 23.03.2022
-
MVDr. Martin Petruš
Pod Horou 462/4
04016 Košice - mestská časť Myslava
Slovensko
Vznik funkcie: 11.04.2019
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy.asice
-
Spoločenská zmluva.asice
-
Zápisnica z MVZ.asice
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
-
Súhlas konateľa - Forai.asice
-
Súhlas konateľa - Matúš Budiak.asice
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zakladateľská listina úplné znenie zo dňa 11.4.2019
-
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.4.2019
-
Vyhlásenie správcu vkladov zo dňa 11.4.2019
-
Osvedcenie o živnostenskom oprávnení č. OU-BA-OZP1-2019/066970-2, zo dňa 22.5.2019
-
Podpisový vzor konateľa - MVDr. Martin Petruš, zo dňa 11.4.2019
-
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 11.4.2019
-
Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu zo dňa 11.4.2019
-
Účtovná závierka za obdobie 06/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za obdobie 06/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zakladateľská listina zo dňa 2.5.2018
-
Podpisový vzor konateľa - Andrea Tomečková, zo dňa 2.5.2018
-
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.OU-BA-OZP1-2018/059923-2, zo dňa 23.5.2018
-
Vyhlásenie správcu vkladov zo dňa 2.5.2018
- Dátum aktualizácie
- 13.07.2024