LWA SPV s. r. o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 154785/B
- Dátum vzniku
- 24.08.2021
- Konanie menom spoločnosti
- Konať v mene spoločnosti a podpisovať sa za spoločnosť bude konateľ a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak má spoločnosť viac konateľov, sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 4.8.2022)
-
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 4.8.2022)
-
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 4.8.2022)
-
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 4.8.2022)
-
Administratívne služby (od 4.8.2022)
-
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 4.8.2022)
-
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 4.8.2022)
-
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 4.8.2022)
-
Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 27.1.2022)
-
zobraziť ukončené
-
Poskytovanie právnych služieb (od 15.11.2021 do 26.1.2022)
-
Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 24.8.2021 do 14.11.2021)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Ing. Michal Šándor
Slnečná 329/53
90091 Limbach
Slovensko
Vznik funkcie: 24.01.2022
- Uložené listiny
-
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
-
Uplne znenie zakladatelskej listiny.asice
-
Zakladatelska listina.asice
-
Podpisovy vzor konatela - Zuzana Sandorova.asice
-
Podpisovy vzor konatela - Juraj Sandor.asice
-
Vyhlasenie spravcu vkladov.asice
- Dátum aktualizácie
- 21.08.2024