STAVING a.s. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 66/P
- Dátum vzniku
- 01.05.1992
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
- Predmety činnosti
-
-
prenájom nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (od 8.4.1997)
-
ubytovacie služby (od 8.4.1997)
-
prenájom plôch na reklamné účely (od 8.4.1997)
-
vykonávanie bytobých a občianskych stavieb, inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov, priemyselných stavieb (od 28.9.1993)
-
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 28.9.1993)
-
obchodná činnosť - stavebný materiál, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, strojárske výrobky, výrobky elektrotechnického priemyslu, kovy a kovové výrobky, chemické výrobky /okrem jedov a žieravín/, plasty a výrobky z plastov, výrobky z kameňa, cementu, lomový kameň, výrobky zo skla a keramické výrobky, nábytok, priemyselný tovar (od 28.9.1993)
-
výroba a predaj stavebných materiálov (od 28.9.1993)
-
sprostredkovanie služieb (od 28.9.1993)
-
zobraziť ukončené
-
Dodávky stavebno-montážnych prác. Výstavba priemyselných objektov, obytných a rodinných domov, účelových stavieb,inžinierskych sietí, zateplenia a rekonštrukcie budov. Technologická úprava podľa požiadaviek zákazníka. (od 25.4.1992 do 27.9.1993)
- Akcie
-
-
Forma: akcie na doručiteľa
-
Hodnota: 1 000,00 Sk
-
Počet: 15885
-
Podoba: zaknihované
-
Dátum od: 03.12.2002
- Štatutárny orgán
-
-
predstavenstvo:
-
Ing. Vladimír Hympán
Francisciho 32
Prešov
Slovensko
Vznik funkcie: 03.06.2002
Názov funkcie: predseda
-
Ing. Peter Giba
Švábska 34
Prešov
Slovensko
Vznik funkcie: 03.06.2002
Názov funkcie: podpredseda
-
Ing. Juraj Birčák
154
Záborské
Slovensko
Vznik funkcie: 17.02.1999
Názov funkcie: člen
- Dozorná rada
-
-
Ing. Vladimír Drosc
Odborárska 24
Prešov
Slovensko
Vznik funkcie: 30.05.2003
Názov funkcie: predseda
-
Richard Hympán
Levočská 93
Prešov
Slovensko
Vznik funkcie: 22.03.2001
Názov funkcie: člen
-
Ladislav Kmec
Prostějovská 67
Prešov
Slovensko
Vznik funkcie: 21.06.2001
Názov funkcie: člen
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2003.
- Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.6.2002.
- Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 22.3.2001. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 29.6.2001.
- Notárska zápisnica zo dňa 17.5.1996 N 204/96, Nz 148/96 o zmene stanov a.s. schválené valným zhromaždením.
- Zmeny stavov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 25.6.1993. Stary spis: Sa 204
- Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR z 9.4.1992 podľa § 28 ods 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 204
- Uložené listiny
-
-
Reštančná správa
-
účt. záv. 2003 + výr. správa + audit.
-
not.záp. N 160/03
-
úplné znenie stanov
-
2x účtovná závierka 2002+výročná správa+správa auditora
-
účt.záv. 2001+výr.správa+auditl
-
not.zápisnica N 323/02+úplné znenie + stanovy
-
vzorový podpis členov DR
-
vzorový podpis členov predst.
-
zápisnica zo zasadnutia predst.
-
2x účtovná závierka 2002
- Dátum aktualizácie
- 23.09.2024