MONTE spol.s r.o. Košice - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 103/V
- Dátum vzniku
- 14.01.1991
- Konanie menom spoločnosti
- Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Predmety činnosti
-
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 1.1.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 1.1.2011)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 1.1.2011)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.1.2011)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 21.5.2008)
-
zobraziť ukončené
-
sprostredkovanie dopravy, obchodu a výroby v rozsahu voľných živností (od 27.11.2007 do 31.12.2010)
-
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 9.10.1995 do 31.12.2010)
-
sprostredkovanie obchodu (od 19.8.1992 do 31.12.2010)
-
maloobchod s použitým tovarom v predajniach (komisionálny predaj), predaj na trhoch, zásielkový predaj, nákup a predaj nehnuteľností, podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania, mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva, factoring a forfaiting, maloobchod s kozmetickým tovarom a výrobkami z drahých kovov (od 9.4.1997 do 20.5.2008)
-
výroba mrazených smotanových krémov, zmrzliny a cukrárenských výrobkov vrátane ich predaja (od 9.10.1995 do 20.5.2008)
-
veľkoobchod a maloobchod so surovými kožami odevnými doplnkami a odevami z prírodnej alebo kompozitnej usne, vyčinenými, nevyčinenými a mokrosolenými kožami, vyčinenými a nevyčinenými kožušinami, koženou galantériou, zábavnými detskými prístrojmi (od 9.10.1995 do 20.5.2008)
-
leasing spojený s financovaním, leasing kancelárskych strojov a strojných zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov (od 9.10.1995 do 20.5.2008)
-
prevádzkovanie zábavných detských prírodných strojov /nevýherných/ (od 9.10.1995 do 20.5.2008)
-
leasing hracích a výherných prístrojov (od 26.10.1992 do 20.5.2008)
-
leasing motorových vozidiel (od 26.10.1992 do 20.5.2008)
-
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s elektronikou, potravinami, textilom, výrobkami z kože, dreva, kovu, keramiky, skla a umelých hmôt, tabakovými výrobkami, alkoholickými nápojmi, vínom, pivom a nealkoholickými nápojmi (od 19.8.1992 do 20.5.2008)
-
nákup, predaj hracích a výherných prístrojov (od 19.8.1992 do 20.5.2008)
-
činnosť záložne (od 19.8.1992 do 20.5.2008)
-
reštauračná činnosť (od 19.8.1992 do 5.9.2006)
-
služby reštauračného stravovania (od 14.1.1991 do 23.8.1993)
-
prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích automatov (od 14.1.1991 do 23.8.1993)
- Spoločníci
-
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konatelia:
-
Ing. Martin Karchňák
Pod horou 15A
04016 Košice - mestská časť Myslava
Slovensko
Vznik funkcie: 10.04.2024
-
Ing. Igor Lahita
Povrazová 1
04016 Košice
Slovensko
Vznik funkcie: 21.08.2006
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: BLIS s.r.o. Sídlo: Južná trieda 93/10788, 040 01 Košice IČO: 44 219 539
- Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.11.2002.
- Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 18. 2. 2000.
- Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.3.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
- Dodatok č.9 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.1997.
- Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.1.1997.
- Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1995.
- Zmeny v zápise urobené na základe Spoločenskej zmluvy zo dňa 19.8.1993 v súlade s § 764 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb.
- Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 10.1.1991 č. N8/91, Nz 8/91 na základe zák.č. 109/64Zb. v znení zákona č. 103/90 Zb. Hospodárskeho zákonníka. Podpisy na spoločenskej zmluve overené Štátnym notárstvom v Košiciach dňa 10.1.1991 pod č. 0-361-363/91.
- Uložené listiny
-
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
-
Podpisový vzor M.K..asice
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
rozhodnutie spoločníka.asice
-
Plná moc spoločník.asice
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Účtovná závierka 2012
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Účtovná závierka 2011
-
Účtovná závierka 2010
-
Účtovná závierka 2008
-
Účtovná závierka 2006
-
Účtovná závierka 2007
-
Účtovná závierka 2009
-
notárska zápisnica N 253/2010, Nz 36063/2010, NCRls 36775/2010
-
vyhlásenie o splatení vkladu
-
notárska zápisnica N 252/2010, Nz 36061/2010, NCRls 36774/2010
-
Notárska zápisnica N 223/2008, Nz 18292/2008, NCRIs 18116/2008
-
úplné nové znenie SZ
-
ŽL-OŽP-C/2008/05833-3
-
Živnostenký list
-
Vyhl.správcu vkladu
-
Spoločenská zmluva
-
Notárska zápisnica N 431/2007 Nz 42819/2007 NCRIs 42492/2007
-
Zápisnica z VZ
-
Podpisový vzor – Ing. I. Lahita
-
Zápisnica z MVZ
-
Úplné znenie SZ
-
Podpisový vzor konateľov: Ing. Agnesa Rybárová, Marcela Mattová - 1x
- Dátum aktualizácie
- 19.07.2024